Rekenmethode.

Hello.

Ik had het gisteren met mijn vriend over uitrekenen van bepaalde dingen.
Toen hadden we een som;
67 x 25.
En ook; 87 x 20.

Hij rekende het alleen heel anders uit dan ik het deed, maar de antwoorden waren precies hetzelfde.
Bij deze wil ik dus weten hoe jullie dit zouden uitrekenen, om te kijken of ik echt zo raar ben. =’]
En dus zónder rekenmachine. Ik vraag niet om een antwoord, alleen de manier waarop je dit zou doen.

Rekenmachine.

Dat bedoelde ik dus niet hé.

Ik vraag ook niet of iemand het antwoord wil geven. Ik vraag alleen hóe je het zou uitrekenen. Niet of je het door een rekenmachine wil laten uitrekenen.

Ik zou gewoon splitsen?

Of het makkelijkste: Staartdeling. Dat “onderelkaarzet geval”.

67 x 25.
doe ik: 67 X 100 = 6700
dan 6700 / 4 = 6700 / 2 / 2 = 3350 / 2 = 1500+150+25 = 1675
Of ik zou eerst 67 delen door 4 en dan maal 100, maar dat komt op hetzelfde neer.

87 x 20.
Doe ik 87 X 2 = 174, vervolgens X 10 = 1740

Oke, tis wiskundig niet correct opgeschreven, maar nja… hopelijk begrijpbaar hoe ik denk.

-

Ik doe het op een wel wat langere manier, maar voor mij makkelijke manier… omdat ik niet goed ben in rekenen! Ik probeer het eventjes hier neer te zetten.

Oké ik probeer het eventjes met paint een plaatje te maken dat is makkelijker!

Het antwoord is trouwens 1675. Dus jamiieej, jouw rekenen klopt niet.

uuh gewoon cijferen?

Dát doe ik dus ook. En m’n vriend vindt dat heel raar.
Ook 87 x 20. Zou ik dus; 87 : 5 x 100.

60 x 25 = 1500
+
7 x 25 = 175

Bij elkaar 1675 dus. Zo doe ik het.

Oke, het lukt toch niet! En is een beetje moeilijk uit te leggen! Ik zet het in iedergeval altijd onder elkaar!

Haha, ach ja… dat is net het fijne aan wiskunde dat je met verschillende methodes aan de juiste oplossing kan komen. Maar ik doe het meestal wel zo zoals jij het vetgedrukt zette. Haha, trouwens, het duurde langer om het uit te typen dan om het antwoord te vinden :p. Maar het is wel interessant om te zien hoe andere mensen zo een som maken.

Onder elkaar zetten :’)

Zo doet mijn vriend het ook. =’]

Haha, lijkt mij het makkelijkst :’)?

67 x 25.
67 x 100 = 6700 /2 = 3350 / 2 = 1675

87 x 20.
87 x 10 = 870 x 2 = 1740

67 x 25.
En ook; 87 x 20.

1e: 67 x 2 en dan een nul erachter. 67 x 5 en die 2 antwoorden bij elkaar optellen.
2e: 87 x 2 en dan een 0 erachter.